Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 18, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Lene Bakkegaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-11 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: bent@villyjensen.dk (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: TORBJORN FALK FORVALTNING ApS, A/S VILLY JENSEN. BESÆTNINGSARTIKLER EN GROS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Navne: JEFA HANDEL ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Reelle ejere: Michael Mors Larsen (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Stiftere: TORBJORN FALK FORVALTNING ApS, A/S VILLY JENSEN. BESÆTNINGSARTIKLER EN GROS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 18, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2016-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Gruhns Vej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Mors Larsen (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: bent@villyjensen.dk (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Gruhns Vej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2008-01-11 tilføjes Direktion: Lene Bakkegaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, investering samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-11 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Legale ejere: TORBJORN FALK FORVALTNING ApS, A/S VILLY JENSEN. BESÆTNINGSARTIKLER EN GROS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Navne: JEFA HANDEL ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Stiftere: TORBJORN FALK FORVALTNING ApS, A/S VILLY JENSEN. BESÆTNINGSARTIKLER EN GROS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Vedtægter: 2008-01-11 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)