Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorningvej 40, 8830 Tjele (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Interessenter: Iben Wendelboe Deleuran Fischer (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ibenfischer@hotmail.com (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Iwe Horses (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2011-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 121, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 fjernes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 fjernes Interessenter: Iben Wendelboe Deleuran Fischer (offentliggjort 2008-03-26)
Den 2011-08-31 fjernes Navne: Iwe Horses v/ Iben W. D. Fischer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-13 tilføjes Navne: Iwe Horses v/ Iben W. D. Fischer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-12 fjernes Navne: Iwe horses v/Iben Wendelboe Rasmussen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 121, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 3, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 3, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Interessenter: Iben Wendelboe Deleuran Fischer (offentliggjort 2008-03-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: Iwe horses v/Iben Wendelboe Rasmussen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)