Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 29, 4. th., 1663 København V (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Hjemmeside: www.andreabak.com (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Interessenter: Andrea Lise Bak (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: andreabak@gmail.com (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Navne: Andrea Bak (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 29, 4. th., 1663 København V (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-09-01 tilføjes Hjemmeside: www.andreabak.com (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-09-01 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-09-01 tilføjes Interessenter: Andrea Lise Bak (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: andreabak@gmail.com (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: Andrea Bak (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2018-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 29, 4. th., 1663 København V (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-31 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-31 fjernes Interessenter: Andrea Lise Bak (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: andreabak@gmail.com (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-31 fjernes Navne: Andrea Bak (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 29, 4. th., 1663 København V (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2011-03-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2011-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: andreabak@gmail.com (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2011-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 22, 1717 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-28 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 22, 1717 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-15 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-15 tilføjes Interessenter: Andrea Lise Bak (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2008-02-15 tilføjes Navne: Andrea Bak (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2008-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-09-17)