Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | Hvidhvask | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Leukoniavej 2, 9280 Storvorde (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-31 fjernes Hjemmeside: www.galleri-egebaek.dk (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-31 fjernes Interessenter: Mette Egebæk Lange Nielsen (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: mette@langenielsen.eu (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: Art by Egebæk (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leukoniavej 2, 9280 Storvorde (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-03-01 tilføjes Hjemmeside: www.galleri-egebaek.dk (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-03-01 tilføjes Interessenter: Mette Egebæk Lange Nielsen (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mette@langenielsen.eu (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: Art by Egebæk (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2020-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Leukoniavej 2, 9280 Storvorde (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 fjernes Hjemmeside: www.futureness.dk (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 fjernes Interessenter: Mette Egebæk Lange Nielsen (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 fjernes Kontaktoplysninger: mette@langenielsen.eu (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 fjernes Navne: Futureness (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 fjernes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-06-07 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leukoniavej 2, 9280 Storvorde (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-04-05 tilføjes Hjemmeside: www.futureness.dk (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-04-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-04-05 tilføjes Interessenter: Mette Egebæk Lange Nielsen (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mette@langenielsen.eu (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-04-05 tilføjes Navne: Futureness (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Markvej 29, 9280 Storvorde (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-30 fjernes Interessenter: Mette Egebæk Lange Nielsen (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: mette@futureness.dk (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-30 fjernes Navne: Futureness (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvej 29, 9280 Storvorde (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Markvej 29, 9280 Storvorde (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvej 29, 9280 Storvorde (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-09-05 tilføjes Interessenter: Mette Egebæk Lange Nielsen (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mette@futureness.dk (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-09-05 tilføjes Navne: Futureness (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevej 1, 9280 Storvorde (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2014-01-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2014-01-31 fjernes Interessenter: Mette Egebæk Lange Nielsen (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2014-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: mette@langenielsen.eu (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2014-01-31 fjernes Navne: Et b7 (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2014-01-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mette@langenielsen.eu (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2010-05-13 tilføjes Navne: Et b7 (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2010-05-12 fjernes Navne: SIA-Rådgivning v/Mette Egebæk (offentliggjort 2010-02-01)
Den 2010-02-01 tilføjes Navne: SIA-Rådgivning v/Mette Egebæk (offentliggjort 2010-02-01)
Den 2010-01-31 fjernes Navne: Sparringspartneren v/Mette Egebæk (offentliggjort 2008-02-18)
Den 2008-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevej 1, 9280 Storvorde (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2008-02-18 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2008-02-18 tilføjes Interessenter: Mette Egebæk Lange Nielsen (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2008-02-18 tilføjes Navne: Sparringspartneren v/Mette Egebæk (offentliggjort 2008-02-18)
Den 2008-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-01-31)