Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-07-21 tilføjes Kontaktoplysninger: gdo@e-levator.dk (offentliggjort 2008-07-21)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 2, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2008-04-01 tilføjes Interessenter: Gunnar Dollerup (offentliggjort 2008-03-26)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: E-levator v/Gunnar Dollerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)