Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 13, 2670 Greve (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-14 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Navne: EH HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Stiftere: Egon Hansen (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-17)
Den 2015-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-17)
Den 2015-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Direktion: Egon Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2013-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 13, 2670 Greve (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2013-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Frobergsvej 8, 2670 Greve (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2009-02-13 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2009-02-13 fjernes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Frobergsvej 8, 2670 Greve (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2008-01-14 tilføjes Direktion: Egon Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2008-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-14 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Navne: EH HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Stiftere: Egon Hansen (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2008-01-14 tilføjes Vedtægter: 2008-01-14 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)