Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-11 tilføjes Vedtægter: 2024-01-11 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2014-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: DOT Ejendomme - Vildbjerg A/S. (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2018-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: BBB Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2020-04-17 sletter virksomheden Ejerskaber: ZO24 ApS. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HV Holding 2017 ApS. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2023-11-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-05-01 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2022-11-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-23 tilføjes Vedtægter: 2022-09-23 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2022-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 14, 7400 Herning (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 53 f., 7400 Herning (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: gitte@gb-kontorservice.dk (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-10-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 53 f., 7400 Herning (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 53 f., 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-09-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-19 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2013-01-28 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2013-01-28 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-23 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2012-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 53 f., 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2008-01-25 tilføjes Direktion: Benny Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2008-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Legale ejere: Benny Jørgensen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2008-01-25 tilføjes Navne: BJ FINANSIERING ApS (offentliggjort 2008-01-29)
Den 2008-01-25 tilføjes Reelle ejere: Benny Jørgensen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2008-01-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2008-01-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2008-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-01-25 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Stiftere: Benny Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Vedtægter: 2008-01-25 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2008-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-29)
Den 2008-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)