Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Ejerskaber | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-01-18 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2009-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: RETO-MOTO HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RETO-MOTO HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2021-01-14 tilføjes Direktion: Neil Kevin Donnell (direktør) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-14 tilføjes Vedtægter: 2021-01-14 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-19 fjernes Direktion: Neil Kevin Donnell (direktion) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 13, 1., 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 53, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt virksomhed med investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2011-04-12 tilføjes Vedtægter: 2011-04-12 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2011-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 53, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2011-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 32, 1. tv., 1357 København K (offentliggjort 2010-05-10)
Den 2011-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: neildonnell@gmail.com (offentliggjort 2011-04-06)
Den 2010-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 32, 1. tv., 1357 København K (offentliggjort 2010-05-10)
Den 2010-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 10, 2., 1169 København K (offentliggjort 2009-12-02)
Den 2009-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 10, 2., 1169 København K (offentliggjort 2009-12-02)
Den 2009-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 4, 1411 København K (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 4, 1411 København K (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-25 tilføjes Direktion: Neil Kevin Donnell (direktion) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2008-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Legale ejere: Neil Kevin Donnell (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2008-01-25 tilføjes Navne: WIZARDS SLEEVE ApS (offentliggjort 2008-01-28)
Den 2008-01-25 tilføjes Reelle ejere: Neil Kevin Donnell (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2008-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Stiftere: Neil Kevin Donnell (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-28)
Den 2008-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)