Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Direktion | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Navne | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-31 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Direktion: Helle Schulz Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 fjernes Direktion: Jacob Schulz Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Reelle ejere: Helle Schulz Jørgensen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 fjernes Reelle ejere: Helle Schulz Jørgensen, Jacob Schulz Jørgensen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 fjernes Legale ejere: Jacob Schulz Jørgensen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: hsj@partnergroup.dk (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: jsj@partnergroup.dk (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-06 tilføjes Legale ejere: Jacob Schulz Jørgensen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2018-05-06 tilføjes Reelle ejere: Jacob Schulz Jørgensen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-26 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-05-31 tilføjes Legale ejere: Helle Schulz Jørgensen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-31 tilføjes Reelle ejere: Helle Schulz Jørgensen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2011-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling af kompetencer, virksomhedsrådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Vedtægter: 2011-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jsj@partnergroup.dk (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2010-07-09 tilføjes Navne: PARTNERGROUP ApS (offentliggjort 2010-07-29)
Den 2010-07-08 fjernes Navne: SCHULZ HOLDING ApS (offentliggjort 2008-01-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ranunkelvej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-28 tilføjes Direktion: Jacob Schulz Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2008-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Navne: SCHULZ HOLDING ApS (offentliggjort 2008-01-28)
Den 2008-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Stiftere: Jacob Schulz Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-28)
Den 2008-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)