Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hangarvej H 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Binavne: AIR ALPHA LEASING A/S (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-16 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-12 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af luftfartøjer (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Kontaktoplysninger: airalpha@airalpha.com (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Navne: INVEX EJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Stiftere: AA AF 8. NOVEMBER 2009 A/S (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2013-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Bestyrelse: Arild Jan Feldborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-08-20 fjernes Direktion: Arild Jan Feldborg (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-06-18 fjernes Bestyrelse: Marius Bjelland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Bestyrelse: Gudleiv Mæhlum Bjørklun (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Bestyrelse: Marius Bjelland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Bestyrelse: Jimmy Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Bestyrelse: Gudleiv Mæhlum Bjørklun (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 fjernes Bestyrelse: Alf Martin Ulven (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hangarvej H 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2012-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Beldringevej 252, 5270 Odense N (offentliggjort 2010-11-15)
Den 2012-08-09 tilføjes Direktion: Arild Jan Feldborg (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-08-09 fjernes Direktion: Jimmy Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fly og andre aktiver og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2012-08-09 tilføjes Navne: INVEX EJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2012-08-08 fjernes Navne: AIR ALPHA LEASE A/S (offentliggjort 2008-01-28)
Den 2012-08-09 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-08-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-08-09 tilføjes Vedtægter: 2012-08-09 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2011-10-24 tilføjes Bestyrelse: Alf Martin Ulven (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Bestyrelse: Gudleiv Mæhlum Bjørklund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.001,00 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2011-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2011-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jimmy Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Bestyrelse: Gunnar Strand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Direktion: Jimmy Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Direktion: Gunnar Strand (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beldringevej 252, 5270 Odense N (offentliggjort 2010-11-15)
Den 2010-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lufthavnvej 151, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-12 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2010-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Bestyrelse: Gunnar Strand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 fjernes Bestyrelse: Piya Mukherjee (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Direktion: Gunnar Strand (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 fjernes Direktion: Nicolai Christen Dyhr (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Bestyrelse: Piya Mukherjee (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Bestyrelse: Marinus Willem Smits (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Direktion: Nicolai Christen Dyhr (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Direktion: Jesper Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Bestyrelse: Julian Oggel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Direktion: Jesper Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Direktion: Bjarne Jorsal (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Bestyrelse: Jesper Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Bestyrelse: Stig Næsh Hendriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Direktion: Bjarne Jorsal (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: airalpha@airalpha.com (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2008-01-31 fjernes Direktion: Flemming Uhd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Direktion: Flemming Uhd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnvej 151, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-16 tilføjes Bestyrelse: Stig Næsh Hendriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Binavne: AIR ALPHA LEASING A/S (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2008-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2008-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-16 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2008-01-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af luftfartøjer (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2008-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Navne: AIR ALPHA LEASE A/S (offentliggjort 2008-01-28)
Den 2008-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2008-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2008-01-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Stiftere: AA AF 8. NOVEMBER 2009 A/S (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2008-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2008-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)