Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SKAGEN JERNSTØBERI A/S. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 20, 2. th., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Finn Højvang Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: finnhoejvang@gmail.com (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Legale ejere: Finn Højvang Jensen (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Navne: FINN HØJVANG JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes ObligatoriskEmail: finnhoejvang@gmail.com (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Reelle ejere: Finn Højvang Jensen (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Stiftere: Finn Højvang Jensen (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 20, 2. th., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Erantisvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: finnhoejvang@gmail.com (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 tilføjes ObligatoriskEmail: finnhoejvang@gmail.com (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2016-06-13 fjernes Revisor: PJ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-17 tilføjes Revisor: PJ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-12-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erantisvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispehaven 20, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-02-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2010-02-01 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i selskabet Skagen Jernstøberi A/S. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2008-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2008-07-30 tilføjes Vedtægter: 2008-07-30 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispehaven 20, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Direktion: Finn Højvang Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Legale ejere: Finn Højvang Jensen (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Navne: FINN HØJVANG JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Reelle ejere: Finn Højvang Jensen (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Stiftere: Finn Højvang Jensen (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)