Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-23 tilføjes Hjemmeside: www.greengirl.dk (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2008-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GREEN MATTERS ApS. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2022-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-06 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-30 fjernes Direktion: Ole Birch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 19, 1307 København K (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 19, 1307 København K (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-23 tilføjes Vedtægter: 2017-06-23 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-10-01 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2015-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 19, 1307 København K (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2015-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 42, 1264 København K (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@greenmatters.dk (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-28 fjernes Kontaktoplysninger: malene@level.dk (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: Malene Dybdahl Birch (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2013-10-01 tilføjes Reelle ejere: Malene Dybdahl Birch (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 42, 1264 København K (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2012-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 26, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2008-05-26)
Den 2008-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: malene@level.dk (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2008-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-18 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2008-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 26, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-17 tilføjes Direktion: Ole Birch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og aktier i øvrige selskaber, drive handel, industri, investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-17 tilføjes Navne: LEV-VEL ApS (offentliggjort 2008-01-25)
Den 2008-01-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2008-01-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2008-01-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2008-01-17 tilføjes Stiftere: OBA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes ved en direktør. (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2008-01-17 tilføjes Vedtægter: 2008-01-17 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2008-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-25)
Den 2008-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)