Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2018-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Hjortekæret 14, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-21 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Legale ejere: Ejvind Sandal (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Navne: EJVIND SANDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Stiftere: Ejvind Sandal (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2016-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2016-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2016-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-12-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-16 fjernes Direktion: Ejvind Sandal (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Hjortekæret 14, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2014-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 6, 1200 København K (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2009-01-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2009-01-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 6, 1200 København K (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2008-01-21 tilføjes Direktion: Ejvind Sandal (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2008-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-21 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Legale ejere: Ejvind Sandal (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Navne: EJVIND SANDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Stiftere: Ejvind Sandal (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Ejvind Sandal (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2008-01-21 tilføjes Vedtægter: 2008-01-21 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2008-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2008-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: AHF & SANDAL HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-05-11)