Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Friis Møller | 22.01.2008 | direktør |
Kim Lillesøe | 22.01.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Bülow Davidsen | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Thorbjørn Kjeldsen | 07.11.2023 | formand |
Kasper Pilman Kristensen | 27.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kristoffer Buhl Larsen | 28.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Torben Friis Møller | 05.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kim Lillesøe | 05.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Thorbjørn Kjeldsen | 24.08.2010 | 06.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jon Erik Risvig | 05.03.2009 | 07.11.2023 | formand |
Niels Christian Petersen | 05.03.2009 | 28.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kristoffer Buhl Larsen | 05.03.2009 | 24.08.2010 | bestyrelsesmedlem |