Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Hvidhvask | Kapital | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Skals 2 ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 fjernes Navne: STOKROSEPARKEN ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 tilføjes Vedtægter: 2022-12-14 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 tilføjes Direktion: Hans Fredborg (direktør) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-06 tilføjes Vedtægter: 2017-03-06 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom, investering, finansiering og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Vedtægter: 2010-03-31 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2009-06-10 fjernes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-08-25)
Den 2008-08-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-06 tilføjes Legale ejere: HPF HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2008-06-06 tilføjes Reelle ejere: Hans Fredborg, Poul Marius Fredborg (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2008-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarkvej 14, 8832 Skals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-23 tilføjes Direktion: Poul Marius Fredborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2008-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 tilføjes Navne: STOKROSEPARKEN ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2008-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 tilføjes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 tilføjes Stiftere: FREDBORG EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-24)
Den 2008-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)