Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KRAGES BAGERI ApS. (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Laurentii Vej 104, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-18 tilføjes Direktion: Kim Weesgaard Byrdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-18 tilføjes Legale ejere: Kim Weesgaard Byrdal (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-01-18 tilføjes Navne: KRAGES BAGERI HOLDING ApS (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2008-01-18 tilføjes Reelle ejere: Kim Weesgaard Byrdal (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-01-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-01-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Stiftere: Kim Weesgaard Byrdal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Vedtægter: 2008-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2008-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)