Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Hvidhvask | Navne | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 12, 1. tv., 4450 Jyderup (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 150, 4450 Jyderup (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jj@simnomics.com (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: admin@simnomics.com (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2013-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: PARK SERVICE GROUP ApS. (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Schou Jørgensen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Jesper Schou Jørgensen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 150, 4450 Jyderup (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2022-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 150, 4450 Jyderup (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-14 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 fjernes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-07 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@simnomics.com (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 fjernes Direktion: Bitten Buhr Müller (direktør) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Bitten Buhr Müller (direktør) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service virksomhed, samt eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-18 tilføjes Navne: SimNomics ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 fjernes Navne: VAT-Team ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-18 tilføjes Vedtægter: 2015-12-18 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-10-09 tilføjes Navne: VAT-Team ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-10-08 fjernes Navne: DLJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Vedtægter: 2015-10-09 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2014-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virk¬som¬hed. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2014-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Vedtægter: 2014-05-26 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2014-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 102.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 tilføjes Legale ejere: JESPER JØRGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-02-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Schou Jørgensen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2013-11-27 fjernes Direktion: Lars Heilesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Direktion: Tara Maceina (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2008-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 150, 4450 Jyderup (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2008-01-16 tilføjes Direktion: Tara Maceina (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Navne: DLJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-01-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Stiftere: Tara Maceina, JESPER JØRGENSEN HOLDING ApS, DANISH BUILDING CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-18)
Den 2008-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)