Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-10-03 fjernes Binavne: OPTIKA. ApS, OPTIKA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestermarksvej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Bestyrelse: Anette Buus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Direktion: Anette Buus (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Navne: CCBUUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Stiftere: RASBUUSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-08 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-07 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2012-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Anette Buus (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Vedtægter: 2012-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarksvej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bestyrelse: Anette Buus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Binavne: OPTIKA. ApS, OPTIKA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Anette Buus (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 144.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: CCBUUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Stiftere: RASBUUSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)