Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | Direktion | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 139, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-09 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: hcl@wecosped.dk (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Navne: WECOSPED ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Stiftere: MEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-07-26 fjernes Legale ejere: A&A HOLDING, ESBJERG ApS (offentliggjort 2017-07-29)
Den 2017-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-17 fjernes Direktion: Allan Alsted Hermansen (direktion) (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2014-11-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hcl@wecosped.dk (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2014-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 139, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2014-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Krebseparken 1, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-04-21 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Legale ejere: A&A HOLDING, ESBJERG ApS (offentliggjort 2017-07-29)
Den 2008-02-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krebseparken 1, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2008-01-09 tilføjes Direktion: Allan Alsted Hermansen (direktion) (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2008-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er transport- og speditionsvirksomhed. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-09 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Navne: WECOSPED ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Stiftere: MEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2008-01-09 tilføjes Vedtægter: 2008-01-09 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-22)