Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbjerggårdsvej 49, 2840 Holte (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Bestyrelse: Ditlev Schwanenflügel (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Direktion: Finn Schwanenflügel (direktion) (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-08 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Legale ejere: CHR. RASMUSSENS ENKES EFTF., WM. VONSILD A/S (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Navne: DYRLEV-HASTRUP SKOV A/S (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Stiftere: Ulrik Schwanenflügel, Finn Schwanenflügel, Ditlev Schwanenflügel (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: Ulrik Bloch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve skovejendommen Dyrlev- Hastrup Skov og der dyrke flersidig skov, samt at erhverve og drive anden skov- og eller landbrugsejendom. (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2010-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2010-11-29 tilføjes Vedtægter: 2010-11-29 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-02-12 tilføjes Stiftere: Ulrik Schwanenflügel (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-02-12 fjernes Stiftere: Ulrik Bloch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbjerggårdsvej 49, 2840 Holte (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Bestyrelse: Ditlev Schwanenflügel (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Direktion: Finn Schwanenflügel (direktion) (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-08 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Legale ejere: CHR. RASMUSSENS ENKES EFTF., WM. VONSILD A/S (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Navne: DYRLEV-HASTRUP SKOV A/S (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Revisor: Ulrik Bloch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-08 tilføjes Stiftere: Ulrik Bloch-Sørensen, Finn Schwanenflügel, Ditlev Schwanenflügel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-24)