Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Navne | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.N. Petersens Vej 5, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 43, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2011-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMME.DK ApS. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2013-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bogføring Danmark ApS. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2014-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: LÅK ApS. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LÅK2 ApS. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: LÅK ApS. (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: LÅK2 ApS. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2022-01-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-05-12 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-08 tilføjes Direktion: Carsten Ågård (direktør) (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Carsten Ågård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 43, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2012-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 201, st. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2010-10-06)
Den 2011-10-10 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2011-01-26 tilføjes Vedtægter: 2011-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 tilføjes Navne: DON HOLDING ApS (offentliggjort 2011-01-26)
Den 2010-10-28 fjernes Navne: CK HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2010-10-29 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 201, st. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2010-10-06)
Den 2010-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 201, 2. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-15 tilføjes Legale ejere: Carsten Ågård (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2008-01-15 tilføjes Reelle ejere: Carsten Ågård (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 201, 2. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Carsten Ågård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: CK HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Stiftere: Carsten Ågård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)