Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Revisor | Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Vedtægter: 2024-07-02 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proark.com (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: ei@ejendomsinvest.dk (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-10-10 tilføjes Bestyrelse: Michael Kaa Andersen (formand) (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-10 fjernes Bestyrelse: Michael Brag (formand) (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 tilføjes Vedtægter: 2022-11-09 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-19 tilføjes Bestyrelse: Michael Brag (formand) (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2021-05-19 fjernes Bestyrelse: Jes Vengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Bestyrelse: Jes Vengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2018-04-03 fjernes Bestyrelse: Claus Dennig Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: Michael Kaa Andersen (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2015-12-30 fjernes Legale ejere: A.K.M. Invest Holding ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Kaa Andersen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Bestyrelse: Claus Dennig Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2015-12-22 fjernes Bestyrelse: Sigurd Hundrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-09 tilføjes Vedtægter: 2015-10-09 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2015-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer og eje aktier og anparter samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Vedtægter: 2015-05-26 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2014-09-29 tilføjes Legale ejere: A.K.M. Invest Holding ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2013-11-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Gorm Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-10 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Bestyrelse: Sigurd Hundrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-01 fjernes Bestyrelse: Allan Strand Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Bestyrelse: Allan Strand Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-18 fjernes Bestyrelse: Henrik Gorm Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2011-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-04 tilføjes Bestyrelse: Allan Strand Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-04 fjernes Bestyrelse: Solveig Birte Rannje (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommene beliggende: Brandkärrsvägen, Nyköbing og Betslet 4 og del af Horn 2:51, Mariestad, Sverige (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2009-05-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af det kommitterede bestyrelsesmedlem alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Vedtægter: 2009-05-04 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2008-07-24 tilføjes Bestyrelse: Søren Elvang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-24 fjernes Bestyrelse: Jes Transbøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2008-04-07)
Den 2008-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ei@ejendomsinvest.dk (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2008-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 tilføjes Bestyrelse: Jes Transbøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MARIESTAD - NYKÖPING, SVERIGE (offentliggjort 2008-02-20)
Den 2008-01-14 tilføjes Navne: K/S MARIESTAD - NYKÖPING, SVERIGE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-01-14 tilføjes Revisor: DELOITTE BUSINESS CONSULTING A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 fjernes Revisor: DELOITTE BUSINESS CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2008-02-20)
Den 2008-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)