Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Christian Leth Nielsen | 22.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Vilhelm Birkedal Balslev | 22.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carl Kruse Andersen | 22.06.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Christian Leth Nielsen | 25.02.2009 | 21.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Vilhelm Birkedal Balslev | 25.02.2009 | 21.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carl Kruse Andersen | 25.02.2009 | 21.06.2016 | formand |
Michael Kjær Graff | 28.12.2007 | 25.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nyberg | 28.12.2007 | 25.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Lorentsen | 28.12.2007 | 25.02.2009 | formand |