Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | Binavne | ||||
Navne | Formål | Reelle ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-01 tilføjes Bestyrelse: Carl Pontus Frederiksson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Bestyrelse: Bengt Åke Ekstrand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auktionsgade 30, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-18 tilføjes Hjemmeside: www.gac.com/denmark (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-18 tilføjes Kontaktoplysninger: denmark@gac.com (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Høgh Okbo (formand) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Ivo R. M. Verheyen (formand) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ivo R. M. Verheyen (formand) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-07-01 fjernes Bestyrelse: Ahmet Øzsoy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Sebastian Bo Hyllested Jönsson (direktør) (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Ivo R. M. Verheyen (direktør) (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-06-30 fjernes Bestyrelse: Ivo R. M. Verheyen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: GAC Netherlands B.V (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: GAC Shipping (UK) Limited (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Bestyrelse: Tommy Bo-Håkan Wester (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Bibranche: Speditører (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglere (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-15 tilføjes Bestyrelse: Ahmet Øzsoy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-08 fjernes Bestyrelse: Bjorn Alfred Engblom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-29 fjernes Bestyrelse: Ivo R. M. Verheyen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-16 tilføjes Bestyrelse: Bjorn Alfred Engblom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-03-16 fjernes Bestyrelse: Enrique Refslund Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-16 tilføjes Direktion: Ivo R. M. Verheyen (direktør) (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2017-03-16 fjernes Direktion: Enrique Refslund Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-01 tilføjes Binavne: GAC Service Center A/S, GAC Nordic A/S (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 10, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-31 fjernes Binavne: TRANSWECO PROJECT A/S, TRANSWECO A/S, SEVEN SEAS SERVICES A/S, SCI AGENCIES A/S, NORDIC CONSOLIDATION SYSTEMS A/S, NORDIC CONSOLIDATION SERVICES A/S, MEGA SHIPPING A/S, LEHMANN SHIPPING CENTER A/S, LEHMANN SHIPPING A/S, LEHMANN LOGISTICS A/S, LEHMANN JUNIOR A/S, LEHMANN AGENCIES A/S, GAC SERVICE CENTER A/S, GAC DENMARK A/S, CONTSHIP CONTAINERLINES DENMARK A/S, CHR. JENSEN TERMINAL A/S, CHR. JENSEN SHIPPING COPENHAGEN A/S, CHR. JENSEN SHIPPING A/S, CHR. JENSEN BEFRAGTNINGS- & SKIBSAGENTUR A/S, CARGOGULF DENMARK A/S, BALTIC LINER AGENCIES A/S, BALTIC BRIDGE A/S, 7CS SEVEN SEAS SHIPPING A/S, 7CS A/S (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-27 tilføjes Navne: GAC Denmark A/S (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-26 fjernes Navne: GAC NORDIC A/S (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-27 tilføjes Vedtægter: 2017-01-27 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-20 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Luxhøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-05 tilføjes Bestyrelse: Enrique Refslund Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-20 fjernes Direktion: Richard Kjeld Bonde Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-05 tilføjes Direktion: Enrique Refslund Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive befragtnings-, skibsagenturvirksomhed og logistik samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2013-12-04 tilføjes Vedtægter: 2013-12-04 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2012-12-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-08 tilføjes Reelle ejere: Bjorn Alfred Engblom (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Navne: GAC NORDIC A/S (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2012-01-31 fjernes Navne: LEHMANN SHIPPING A/S (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2012-01-03 tilføjes Bestyrelse: Ivo R. M. Verheyen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-03 fjernes Bestyrelse: Peter Weitemeyer (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-03 tilføjes Legale ejere: GAC Shipping (UK) Limited (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2009-05-13 tilføjes Bestyrelse: Richard Kjeld Bonde Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-13 fjernes Bestyrelse: Jørn Rene Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-13 tilføjes Direktion: Richard Kjeld Bonde Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-13 fjernes Direktion: Jørn Rene Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-30 tilføjes Bestyrelse: Jørn Rene Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-30 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Gilsøe Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-15 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Gilsøe Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-15 fjernes Bestyrelse: Jørn Rene Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 10, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2007-12-20 tilføjes Bestyrelse: Jørn Rene Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-20 tilføjes Binavne: TRANSWECO PROJECT A/S, TRANSWECO A/S, SEVEN SEAS SERVICES A/S, SCI AGENCIES A/S, NORDIC CONSOLIDATION SYSTEMS A/S, NORDIC CONSOLIDATION SERVICES A/S, MEGA SHIPPING A/S, LEHMANN SHIPPING CENTER A/S, LEHMANN SHIPPING A/S, LEHMANN LOGISTICS A/S, LEHMANN JUNIOR A/S, LEHMANN AGENCIES A/S, GAC SERVICE CENTER A/S, GAC DENMARK A/S, CONTSHIP CONTAINERLINES DENMARK A/S, CHR. JENSEN TERMINAL A/S, CHR. JENSEN SHIPPING COPENHAGEN A/S, CHR. JENSEN SHIPPING A/S, CHR. JENSEN BEFRAGTNINGS- & SKIBSAGENTUR A/S, CARGOGULF DENMARK A/S, BALTIC LINER AGENCIES A/S, BALTIC BRIDGE A/S, 7CS SEVEN SEAS SHIPPING A/S, 7CS A/S (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-12-20 tilføjes Direktion: Jørn Rene Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Navne: LEHMANN SHIPPING A/S (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2007-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-12-20 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Stiftere: AARHUS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2007-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)