Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IMMEDIAD A/S. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-06-08 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2017-06-16 fjernes Revisor: Luma Finans ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvej 50, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 tilføjes Direktion: Lars Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt at drive virksomhed inden for handel, industri, service og produktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Legale ejere: Lars Møller (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2008-01-14 tilføjes Navne: EMISAN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-01-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Møller (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2008-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2008-01-14 tilføjes Revisor: Luma Finans ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2008-01-14 tilføjes Stiftere: Lars Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Vedtægter: 2008-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)