Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DIN BILPARTNER STENSTRUP ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-10-12)
Den 2009-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelsbjergvej 2, 5771 Stenstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Jan Sloth Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejerandele i andre virksomheder samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Jan Sloth Henriksen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: JSH INVEST ApS (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Sloth Henriksen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Stiftere: Jan Sloth Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Vedtægter: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)