Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Schou Nielsen | 09.01.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Wichmann | 22.02.2008 | 01.07.2014 | direktion |
Steffen Vestergaard Andersen | 09.01.2008 | 01.07.2014 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jonas Bruun Nielsen | 26.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Maja Bruun Nielsen | 26.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Bruun Christensen | 26.06.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Holmstrøm Bisfelt | 22.02.2008 | 26.06.2014 | bestyrelse |
Anne Birthe Wæver | 09.01.2008 | 26.06.2014 | bestyrelse |
Jesper Daugaard Juhl | 09.01.2008 | 26.06.2014 | formand |