Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerland 19, 6091 Bjert (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-04 fjernes Direktion: Knud-Erik Luther Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-04 fjernes Navne: K.E. MADSEN BYGGERÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 fjernes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 fjernes Stiftere: Knud-Erik Luther Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning om byggeri, investering samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Vedtægter: 2008-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerland 19, 6091 Bjert (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Direktion: Knud-Erik Luther Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Navne: K.E. MADSEN BYGGERÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Stiftere: Knud-Erik Luther Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)