Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 14, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-12 fjernes Navne: YGGDRASIL FRILUFTSLIV ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 fjernes Stiftere: Ralf David Møller, Nils Højsager-Jessen, Henrik Kristian Fenneberg, Henrik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Kristian Fenneberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Direktion: Nils Højsager-Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 14, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kristian Fenneberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Nils Højsager-Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af Kurser, Seminarer, Events og Undervisningsmidler baseret på Friluftsliv, Naturen og Udendørsoplevelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: YGGDRASIL FRILUFTSLIV ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Stiftere: Ralf David Møller, Nils Højsager-Jessen, Henrik Kristian Fenneberg, Henrik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Vedtægter: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)