Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-19 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 28.12.2007 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 fjernes Stiftere: PBK INVEST ApS, JANIK HOLDING ApS, E. N. HOLDING ApS, BGU HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kattrupvej 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom samt direkte eller indirekte anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 tilføjes Vedtægter: 2014-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Bestyrelse: Morten Bitsch Janik (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Direktion: Poul Baastrup Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattrupvej 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2013-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Bestyrelse: Morten Bitsch Janik (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Direktion: Poul Baastrup Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 28.12.2007 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Stiftere: PBK INVEST ApS, JANIK HOLDING ApS, E. N. HOLDING ApS, BGU HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)