Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2020-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OLIESUG ApS. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TARPAPER RECYCLING ApS. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET MARSVEJ 20 ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-19 tilføjes Legale ejere: KRHT Sweden AB (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-05-19 fjernes Legale ejere: Karsten Rasmussen (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-24 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-29 tilføjes Hovedbranche: Nedrivning (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-09-28 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-09-26 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2014-09-26 fjernes Revisor: Højdedragets virksomhedsrådgivning , Statsautoriseret Revisionsvirksomhed v/Mogens Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Legale ejere: Karsten Rasmussen, HOLDINGSELSKABET MARSVEJ 20 ApS (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-06-30 tilføjes Reelle ejere: Karsten Rasmussen (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2014-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i andre virksomheder indenfor nedbrydnings- og nedknusningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Navne: NKR GRUPPEN ApS (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2014-06-16 fjernes Navne: GLOBAL WATER ENERGY ApS (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2014-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Vedtægter: 2014-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2013-05-27 tilføjes Revisor: Højdedragets virksomhedsrådgivning , Statsautoriseret Revisionsvirksomhed v/Mogens Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Navne: GLOBAL WATER ENERGY ApS (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2013-02-03 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1.1.2011 ApS (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2013-02-04 fjernes Binavne: GLOBAL WATER ENERGY ApS / GLOBAL TUBE ENERGY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1.1.2011 ApS (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2010-12-19 fjernes Navne: GLOBAL WATER ENERGY ApS (offentliggjort 2008-01-10)
Den 2008-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Binavne: GLOBAL WATER ENERGY ApS / GLOBAL TUBE ENERGY, GLOBAL TUBE ENERGY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Direktion: Karsten Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2008-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Navne: GLOBAL WATER ENERGY ApS (offentliggjort 2008-01-10)
Den 2008-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-01-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Stiftere: Selskabet af 19 juni 2001 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-10)
Den 2008-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)