Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Højkær Larsen | 27.06.2012 | 27.05.2015 | direktion |
Nikolaj Harbo | 14.03.2010 | 27.06.2012 | direktion |
Karsten Olsen | 14.12.2007 | 14.03.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Højkær Larsen | 14.03.2010 | 27.05.2015 | formand |
Henrik Ole Frøsig | 14.03.2010 | 27.06.2012 | bestyrelse |
Nikolaj Harbo | 14.03.2010 | 27.06.2012 | bestyrelse |
Birgitte Wagner Olsen | 14.12.2007 | 14.03.2010 | bestyrelse |
Karsten Olsen | 14.12.2007 | 14.03.2010 | formand |