Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HM STILLADSER ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Mårumvej 210, 3230 Græsted (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2019-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 188, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-06 tilføjes Revisor: Revisionsfimaet W. Bach Nørgaard v/Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 188, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2008-01-09 tilføjes Direktion: Michael Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Legale ejere: Michael Holm (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2008-01-09 tilføjes Navne: MICHAEL HOLM HOLDING AF 9. JANUAR 2008 ApS (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Reelle ejere: Michael Holm (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2008-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-01-09 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Stiftere: Michael Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Vedtægter: 2008-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)