Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-20 tilføjes Reelle ejere: Sofie Lysholt Hansen, Simon Nørgaard Lysholt Hansen, Poul Lysholt Hansen (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2019-06-19 fjernes Reelle ejere: Sofie Lysholt Hansen, Simon Nørgaard Lysholt Hansen, Poul Lysholt Hansen (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-22 tilføjes Legale ejere: PLH III ApS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-08-22 fjernes Legale ejere: PLH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-08-22 tilføjes Reelle ejere: Poul Lysholt Hansen, Sofie Lysholt Hansen, Simon Nørgaard Lysholt Hansen, Poul Lysholt Hansen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 30, 8680 Ry (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Allé 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-04-05 tilføjes Direktion: Poul Lysholt Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 fjernes Direktion: Jan Bech (direktion) (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 tilføjes Navne: Skt. Pauls Gade 42 ApS (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 fjernes Navne: T.A. INVEST ApS (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 tilføjes Vedtægter: 2016-04-05 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-02-25 tilføjes Legale ejere: PLH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-02-24 fjernes Legale ejere: JANTON ApS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2014-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og ejendomsudvikling samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-19 tilføjes Vedtægter: 2014-12-19 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2014-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Allé 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-12-16 tilføjes Direktion: Jan Bech (direktion) (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2014-12-16 fjernes Direktion: Torben Anthony Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 6, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-08-12)
Den 2013-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 6, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-08-12)
Den 2013-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Galten Hedevej 15, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-07-29)
Den 2013-08-12 tilføjes Direktion: Torben Anthony Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-08-12 fjernes Direktion: Jan Vestergaard Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galten Hedevej 15, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-07-29)
Den 2013-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-05-08 tilføjes Direktion: Jan Vestergaard Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-05-08 fjernes Direktion: Torben Anthony Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2011-09-28)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-14 fjernes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-12-01 tilføjes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-12-01 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristrup Engvej 16, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2008-02-11)
Den 2008-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristrup Engvej 16, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2008-02-11)
Den 2008-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Torben Anthony Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: JANTON ApS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: T.A. INVEST ApS (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Stiftere: JANTON ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)