Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Norddalsvej 72, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Direktion: Henrik Mølholm Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-07 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Legale ejere: Henrik Mølholm Hansen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Navne: HMH INVEST, ESBJERG ApS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Reelle ejere: Henrik Mølholm Hansen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Stiftere: Henrik Mølholm Hansen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: HMH ESBJERG ApS. (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norddalsvej 72, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2021-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2020-12-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2016-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortlundvej 16, 6771 Gredstedbro (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortlundvej 16, 6771 Gredstedbro (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Novrupvej 96, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2015-01-01)
Den 2013-11-30 fjernes Revisor: H.L. REVISION, IKAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Revisor: H.L. REVISION, IKAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 fjernes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novrupvej 96, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2015-01-01)
Den 2012-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendsgade 51, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-19 tilføjes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendsgade 51, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-07 tilføjes Direktion: Henrik Mølholm Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-07 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Legale ejere: Henrik Mølholm Hansen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Navne: HMH INVEST, ESBJERG ApS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Reelle ejere: Henrik Mølholm Hansen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Stiftere: Henrik Mølholm Hansen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Vedtægter: 2008-01-07 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)