Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Henrik Lyse Hansen | 20.12.2007 | 16.09.2020 | |
INVESTERINGSSELSKABET BJARNE MØGELHØJ ApS (CVR 25115872) | NORMAL | 20.12.2007 | 16.09.2020 |
MULAS HOLDING ApS (CVR 31154812) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 20.12.2007 | 16.09.2020 |
SNG RÅDGIVNING ApS (CVR 28491557) | UNDERTVANGSOPLØSNING | 20.12.2007 | 16.09.2020 |
Søren Stenum | 20.12.2007 | 16.09.2020 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Thomas Lyse Hansen | 12.11.2018 | 16.09.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Henrik Lyse Hansen | 12.11.2018 | 16.09.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Kristoffer Gade | 01.10.2017 | 12.11.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Thomas Lyse Hansen | 01.10.2017 | 11.11.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Henrik Lyse Hansen | 01.10.2017 | 11.11.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |