Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Revisor | Revision fravalgt | Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørumgårdsvej 1, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: dus@dmentreprise.dk (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: dusmaric@gmail.com (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Maric Holding ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: Dusan Maric (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-17 tilføjes Revisor: ReviTotal Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-02-17 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-05 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Dusan Maric (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Ljubijana Matic (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Dusan Maric (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Ljubijana Matic (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-30 fjernes Legale ejere: Dusan Maric (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-30 fjernes Reelle ejere: Dusan Maric (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-10-21 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-15 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-21 tilføjes Direktion: Dusan Maric (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Dusan Maric (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørumgårdsvej 1, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2020-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 80, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 80, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 80, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2019-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: dusmaric@gmail.com (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 80, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 80, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 80, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 80, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 80, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 80, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: Dusan Maric, Ljubijana Matic (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-08-01 tilføjes Reelle ejere: Dusan Maric, Ljubijana Matic (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-31 fjernes Legale ejere: Dusan Maric (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Legale ejere: Dusan Maric (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-20 tilføjes Navne: DM Entreprise ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-19 fjernes Navne: BYBJERGVEJ 35 - ESPERGÆRDE ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Vedtægter: 2015-10-20 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsejendomme samt genbrug af sortrede materialer. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-09 tilføjes Vedtægter: 2015-05-09 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsejendomme (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Dusan Maric. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-10-21 tilføjes Direktion: Dusan Maric (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-21 fjernes Direktion: Anders Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-14 tilføjes Hovedbranche: Genbrug af sorterede materialer (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2014-10-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2012-06-30 fjernes Revisor: GURRE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Direktion: Anders Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-15 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2010-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2010-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 fjernes Direktion: Dusan Maric (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-09 tilføjes Revisor: GURRE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-09 fjernes Revisor: Alliance Rev. v/Reg. rev. B. Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 80, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2008-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvvej 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvvej 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-27 tilføjes Direktion: Dusan Maric (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 tilføjes Navne: BYBJERGVEJ 35 - ESPERGÆRDE ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2007-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2007-12-27 tilføjes Revisor: Alliance Rev. v/Reg. rev. B. Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 tilføjes Stiftere: Morten Staal Jensen, Dusan Maric, Anders Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2007-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)