Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Kapital | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, besidde eller forvalte kapitalandele i andre selskaber samt virksomhed, der efter direktionens skøn står i naturlig sammenhæng hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-20 tilføjes Vedtægter: 2014-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Prepress- og premedia-arbejde (offentliggjort 2008-06-09)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Bjært 42, 6091 Bjert (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 tilføjes Direktion: Nicolaus Andreas Lorck-Schierning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Legale ejere: Nicolaus Andreas Lorck-Schierning (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2007-12-21 tilføjes Navne: APPROACH ApS (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2007-12-21 tilføjes Reelle ejere: Nicolaus Andreas Lorck-Schierning (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2007-12-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Stiftere: Nicolaus Andreas Lorck-Schierning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2007-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)