Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Filippavej 57, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 fjernes Bestyrelse: Jens Heimburger (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Direktion: Carsten Risvig Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 fjernes Navne: BYGGROS 2 INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Stiftere: EVO CAPITAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-18 tilføjes Bestyrelse: Torben Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Bestyrelse: Peter Sønderlyng (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 tilføjes Direktion: Carsten Risvig Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Direktion: Jesper Øhlenschlæger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 tilføjes Vedtægter: 2010-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filippavej 57, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2010-01-05)
Den 2010-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2010-01-05)
Den 2010-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 74, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 5.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Bestyrelse: Jesper Øhlenschlæger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Bestyrelse: Steffen Thordahl Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Direktion: Jesper Øhlenschlæger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Direktion: Steffen Thordahl Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Sønderlyng (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Bestyrelse: Ole Lykke Ravnsbo (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 74, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 tilføjes Bestyrelse: Ole Lykke Ravnsbo (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Direktion: Steffen Thordahl Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Navne: BYGGROS 2 INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Stiftere: EVO CAPITAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)