Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøelvej 27, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-17 fjernes Direktion: Benny Melgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-17 fjernes Navne: CB-INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Stiftere: Benny Melgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er hvilende (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Vedtægter: 2011-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-19 tilføjes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøelvej 27, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-04 tilføjes Direktion: Benny Melgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Navne: CB-INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Stiftere: Benny Melgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)