Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-05-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kofeltvej 133, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Direktion: Stephan Peter Neuert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i kapitalandele i andre virksomheder samt derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2008-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Legale ejere: Stephan Peter Neuert, Charlotte Neuert (offentliggjort 2015-02-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Navne: NEURA INVEST ApS (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-02 tilføjes Reelle ejere: Stephan Peter Neuert, Charlotte Neuert (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2008-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Stiftere: Stephan Peter Neuert, Charlotte Neuert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Vedtægter: 2008-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)