Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 24, 5792 Årslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-09 fjernes Navne: TARUP SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-09 fjernes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-09 fjernes Stiftere: Knud Aasland Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Direktion: Knud Aasland Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 tilføjes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Vedtægter: 2011-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2008-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Navne: TARUP SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 fjernes Navne: SØNDERGAARD HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-14 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 24, 5792 Årslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 tilføjes Direktion: Knud Aasland Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Navne: SØNDERGAARD HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Stiftere: Knud Aasland Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)