Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2015-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VI-2 BILER ApS. (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2016-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2013-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovejen 24, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-07)
Den 2013-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølandsvej 11, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølandsvej 11, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Direktion: Peter Stephansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Legale ejere: Peter Stephansen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2007-12-10 tilføjes Navne: VI-2 BILER HOLDING ApS (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Reelle ejere: Peter Stephansen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2007-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-12-10 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Stiftere: Peter Stephansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Vedtægter: 2007-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)