Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SANTAX NORDIC A/S. (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2015-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: SANTAX NORDIC A/S. (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder drive investeringsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2012-01-27 tilføjes Vedtægter: 2012-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdspark 14, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-05 tilføjes Direktion: Jens Vandborg Fuursted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Legale ejere: Jens Vandborg Fuursted (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2007-12-04 fjernes Legale ejere: Jens Vandborg Fuursted (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2007-12-05 tilføjes Navne: PAFUUR INVEST ApS (offentliggjort 2008-01-03)
Den 2007-12-05 tilføjes Reelle ejere: Jens Vandborg Fuursted (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2007-12-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Stiftere: Jens Vandborg Fuursted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-03)
Den 2007-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Legale ejere: Jens Vandborg Fuursted (offentliggjort 2018-04-22)