Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Kristoffer Larsen | 08.11.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Knudsen Jørgensen | 02.01.2008 | 08.11.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Kristoffer Jørgensen | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
René Kristoffer Jørgensen | 08.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Kristoffer Larsen | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lene Knudsen Jørgensen | 02.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Svane Brinch | 14.12.2010 | 08.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Helle Knudsen Jørgensen | 02.01.2008 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
René Kristoffer Jørgensen | 02.01.2008 | 14.12.2010 | bestyrelsesmedlem |