Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Legale ejere: Sunds. Hansen. Holding ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-05-15 fjernes Legale ejere: Søren Hansen (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-05-15 tilføjes Reelle ejere: Søren Hansen (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2020-05-14 fjernes Reelle ejere: Søren Hansen (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-19 tilføjes Binavne: Midtjysk Fodboldgolf ApS, Herning Fodboldgolf ApS (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Vedtægter: 2018-03-19 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højgårdvænget 8, 7400 Herning (offentliggjort 2013-07-11)
Den 2013-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Paghs Alle 16, 7400 Herning (offentliggjort 2012-06-07)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paghs Alle 16, 7400 Herning (offentliggjort 2012-06-07)
Den 2012-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tietgensgade 9 h., 7400 Herning (offentliggjort 2009-07-01)
Den 2012-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af pay & play fodboldgolfbane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Vedtægter: 2012-05-30 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2012-05-30 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tietgensgade 9 h., 7400 Herning (offentliggjort 2009-07-01)
Den 2009-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fonnesbechsgade 17, st. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2008-01-21)
Den 2008-01-22 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2008-01-24)
Den 2008-01-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fonnesbechsgade 17, st. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2008-01-21)
Den 2008-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-18 tilføjes Bestyrelse: Thomas Hülke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-18 tilføjes Direktion: Carsten Rabjerg Terp (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-18 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Navne: SUNDS FODBOLDGOLF ApS (offentliggjort 2008-01-21)
Den 2008-01-17 fjernes Navne: VICH 10054 ApS (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: VICH 10054 ApS (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-18 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Legale ejere: Søren Hansen, Thomas Hülke, Carsten Rabjerg Terp (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2008-01-02 tilføjes Reelle ejere: Søren Hansen, Søren Hansen, Thomas Hülke, Carsten Rabjerg Terp (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)