Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 3, 1266 København K (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2008-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMMANDITSELSKABET ZEHLENDORF. (offentliggjort 2008-04-10)
Den 2009-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HJØRRING. (offentliggjort 2009-11-24)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 tilføjes Legale ejere: NORMIND INVEST ApS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 fjernes Legale ejere: Johnny Normind (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2016-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2016-04-28 fjernes Revisor: CR AF 01.08.2021 A/S (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-04-29 tilføjes Direktion: Jacob Therkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 fjernes Direktion: Kurt Vagn Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være ansvarlig deltager i Kommanditselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ApS (offentliggjort 2012-09-14)
Den 2012-09-13 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET GI 4 ApS (offentliggjort 2009-11-16)
Den 2012-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Vedtægter: 2012-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 fjernes Binavne: KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2011-03-25)
Den 2012-04-17 tilføjes Direktion: Kurt Vagn Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 fjernes Direktion: Steen Hartvig (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-08 tilføjes Revisor: CR AF 01.08.2021 A/S (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2012-02-08 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2011-03-25)
Den 2011-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2010-06-03)
Den 2011-01-10 tilføjes Direktion: Steen Hartvig (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 fjernes Direktion: Martin Bülow Sommer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2010-06-03)
Den 2010-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2008-04-10)
Den 2010-05-31 tilføjes Direktion: Martin Bülow Sommer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Direktion: Johnny Normind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET GI 4 ApS (offentliggjort 2009-11-16)
Den 2009-10-31 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET ZEHLENDORF ApS (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2008-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2008-04-10)
Den 2008-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Binavne: KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Direktion: Johnny Normind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Legale ejere: Johnny Normind, Kurt Vagn Jensen, Erik Krolmark, Kasper Hansen, Jens Christian Geo Iermiin, Michael Thomsen, Nis Christian Mamsen, Jacob Therkelsen (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2007-12-28 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET ZEHLENDORF ApS (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2007-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2007-12-28 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Stiftere: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2007-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)