Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-08 fjernes Binavne: ROYAL SOCIETY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-17 fjernes Kontaktoplysninger: cf@royalsociety.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-17 fjernes Navne: RS CORP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Stiftere: SCHJØDT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-22 fjernes Direktion: Lars Schjødt Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-07-08 fjernes Bestyrelse: Marianne Hammer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 tilføjes Bestyrelse: Marianne Hammer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Bestyrelse: Jens Indahl Henning (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 tilføjes Direktion: Lars Schjødt Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-09 fjernes Direktion: Martin Bøie Ipsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 tilføjes Bestyrelse: Jens Indahl Henning (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 fjernes Bestyrelse: Lars Schjødt Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 tilføjes Direktion: Martin Bøie Ipsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 fjernes Direktion: Claus Sigvardt Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-20 fjernes Bestyrelse: Jens Indahl Henning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-19 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-18 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Clarasvej 13, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Indahl Henning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed som eventbureau, endvidere at udvide selskabets virkeområde til at omfatte sportsmanagement og musicmanagement. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: cf@royalsociety.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 tilføjes Vedtægter: 2008-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 208.334,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clarasvej 13, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Binavne: ROYAL SOCIETY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Direktion: Claus Sigvardt Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Navne: RS CORP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Stiftere: SCHJØDT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)