Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydmarken 35, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-15 fjernes Navne: SCANDIABYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 fjernes Direktion: Mark Juul Zweidorff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Direktion: Mark Juul Zweidorff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 fjernes Direktion: Casper Backhausen Landsperg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydmarken 35, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Kofods Gade 4, 4. th., 1268 København K (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2009-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holdingselskab og udføre entrepriser, herunder import og eksport. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 tilføjes Vedtægter: 2009-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Kofods Gade 4, 4. th., 1268 København K (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2008-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebovej 8, st. tv., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebovej 8, st. tv., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Selma Lagerløfs Alle 52, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-09-24 tilføjes Direktion: Casper Backhausen Landsperg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Direktion: Louise Marie Bonke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Navne: SCANDIABYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 fjernes Navne: LOMACO ApS (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selma Lagerløfs Alle 52, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-11 tilføjes Direktion: Louise Marie Bonke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-11 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-11 tilføjes Navne: LOMACO ApS (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-10 fjernes Navne: VICH 10157 ApS (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: VICH 10157 ApS (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)