Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RIBEEGNENS DYRLÆGER A/S. (offentliggjort 2017-02-18)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 30, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 tilføjes Direktion: Klaus Snede Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, foretage investeringer i øvrigt og ligeartet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Legale ejere: Klaus Snede Pedersen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2007-12-12 tilføjes Navne: SEEM HOLDING ApS (offentliggjort 2008-01-17)
Den 2007-12-12 tilføjes Reelle ejere: Klaus Snede Pedersen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2007-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-12-12 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Vedtægter: 2007-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-17)
Den 2007-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)